CAÑELLAS BOSCH JAIME
Informe ejecutivo de CAÑELLAS BOSCH JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAÑELLAS BOSCH JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATEC TECNICAS ENERGETICAS DEL CLIMA SL | Apoderado Mancomunado | 20/04/2022 |
VINCULACIONES DE CAÑELLAS BOSCH JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑELLAS BOSCH JAIME
Apoderado Mancomunado
- Cañellas Bosch Jaime
- Gazquez Avila Miguel
- Puigbo Rigola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 201, S 8, H B 57773, I/A 15 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Administrador Unico
- Cañellas Bosch Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 201, S 8, H B 57773, I/A 14 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Administrador Unico
- Cañellas Bosch Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 200, S 8, H B 57773, I/A 13 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Información de CAÑELLAS BOSCH JAIME
Mostramos los datos de CAÑELLAS BOSCH JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑELLAS BOSCH JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos