BARTALOT CASALI MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BARTALOT CASALI MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARTALOT CASALI MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATEC TECNICAS ENERGETICAS DEL CLIMA SL | Apoderado | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE BARTALOT CASALI MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTALOT CASALI MONTSERRAT
Administrador Unico
- Bartalot Casali Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 200, S 8, H B 57773, I/A 13 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Administrador Unico
- Bartalot Casali Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 200, S 8, H B 57773, I/A 12 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Apoderado
- Bartalot Casali Montserrat
- Puigbo Rigola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 200, S 8, H B 57773, I/A 10 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
Información de BARTALOT CASALI MONTSERRAT
Mostramos los datos de BARTALOT CASALI MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTALOT CASALI MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos