PUCHOL MARTINEZ ANGEL
Informe ejecutivo de PUCHOL MARTINEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUCHOL MARTINEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIO MEDITERRANEO SA | Consejero | 29/08/2016 | 27/02/2023 |
FRIO MEDITERRANEO SA | Consejero | 07/08/2012 | 29/08/2016 |
PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL | Consejero | 01/08/2012 |
VINCULACIONES DE PUCHOL MARTINEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHOL MARTINEZ ANGEL
Empresa: FRIO MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- Puchol Martinez Angel
- PUYSOL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 179, S 8, H V 33772, I/A 54 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-46
Empresa: FRIO MEDITERRANEO SA
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- Puchol Martinez Angel
- PUYSOL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 177, S 8, H V 33772, I/A 49 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: FRIO MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ballester Rios Enrique
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- Puchol Martinez Angel
- PUYSOL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 177, S 8, H V 33772, I/A 49 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-46
Empresa: FRIO MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ballester Rios Enrique
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- Puchal Sanchez Enrique
- Puchol Martinez Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 177, S 8, H V 33772, I/A 47 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-46
Empresa: FRIO MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ballester Rios Enrique
- Ballester Tovar Enrique
- Cervera Madrigal Salvador
- Puchal Sanchez Enrique
- Puchol Martinez Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 177, S 8, H V 33772, I/A 47 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-46
Empresa: PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ciscar Martinez Ricardo
- De Rodrigo Diego Maria Inmaculada Concepcion
- Puchol Martinez Angel
- Ruiz Calabuig Amparo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 2 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46
Información de PUCHOL MARTINEZ ANGEL
Mostramos los datos de PUCHOL MARTINEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHOL MARTINEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos