BALLESTER TOVAR MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BALLESTER TOVAR MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALLESTER TOVAR MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA | Secretario | 29/06/2023 | |
INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA | Consejero | 29/06/2023 | |
DESTRO SL | Presidente | 05/08/2021 | |
DESTRO SL | Consejero | 05/08/2021 | |
DESTRO SL | Consejero Delegado Solidario | 05/08/2021 | |
CEVAL SL | Administrador Solidario | 22/02/2017 | |
DESTRO SL | Apoderado | 04/05/2010 |
VINCULACIONES DE BALLESTER TOVAR MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER TOVAR MARIA TERESA
Empresa: DESTRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- PUYSOL SL
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
- Ballester Tovar Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 18090, I/A 56 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
Empresa: INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
Secretario
- Ballester Tovar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 16673, I/A 99 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-46
Empresa: INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
Secretario
- Ballester Tovar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8501, L 5791, F 180, S 8, H V 16673, I/A 95 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
Secretario
- Ballester Tovar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8501, L 5791, F 180, S 8, H V 16673, I/A 95 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: DESTRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- PUYSOL SL
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
- Ballester Tovar Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 147, S 8, H V 18090, I/A 51 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-46
Empresa: FRIO MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado Solidario
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- Puchol Martinez Angel
- PUYSOL SL
Presidente
- Ballester Tovar Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 179, S 8, H V 33772, I/A 54 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-46
Empresa: BALINVEST PREMIUM SA
Consejero Delegado Solidario
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- PUYSOL SL
Presidente
- Ballester Tovar Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8563, L 5851, F 9, S 8, H V 117748, I/A 9 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-46
Empresa: DESTRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- PUYSOL SL
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
- Ballester Tovar Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 146, S 8, H V 18090, I/A 48 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-46
Empresa: DESTRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- PUYSOL SL
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
- Ballester Tovar Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 146, S 8, H V 18090, I/A 48 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-46
Empresa: INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ballester Tovar Enrique
- Ballester Tovar Maria Teresa
- SEMBA INVERSIONES Y PATRIMONIOS SL
Presidente
Secretario
- Ballester Tovar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8501, L 5791, F 179, S 8, H V 16673, I/A 90 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
VER MAS ACTOS
Información de BALLESTER TOVAR MARIA TERESA
Mostramos los datos de BALLESTER TOVAR MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER TOVAR MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos