PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Barcelona, 5
Código Postal 46132
Municipio Almàssera
Provincia Valencia
Razón Social PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL
CIF B97830442
Capital Social 476292.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/11/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciscar Martinez Ricardo | Liquidador Unico | 11/06/2021 | 11/06/2021 |
Ciscar Martinez Ricardo | Administrador Unico | 01/08/2012 | 11/06/2021 |
Ciscar Martinez Ricardo | Socio Unico | 01/08/2012 | 24/01/2014 |
Ciscar Martinez Ricardo | Presidente | 01/08/2012 | |
Ciscar Martinez Ricardo | Consejero Delegado | 01/08/2012 | |
Ciscar Martinez Ricardo | Consejero | 01/08/2012 | |
De Rodrigo Diego Maria Inmaculada Concepcion | Consejero | 01/08/2012 | |
Puchol Martinez Angel | Consejero | 01/08/2012 | |
Ruiz Calabuig Amparo | Secretario | 01/08/2012 | |
Ruiz Calabuig Amparo | Consejero | 01/08/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES FUENTE OLIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-46
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 473.272,00 | Euros |
Capital Actual: | 476.292,00 | Euros |
Porcentaje: | 15.671,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 4 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 4 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo nueve.- Corresponde al Organo de Administración la representación de la sociedad enjuicio y fuera de él, extendiéndose la misma a todos los actos comprendidos en el objeto social. "Articulo diez - El cargo de Administrador será retribuido por el sistema de dietas y sueldo - La retribución del administrador será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. Podrá serademás empleado de la Sociedad, en cuyo caso recibirá la remuneración que se desprenda de su
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 2 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 87, S 8, H V 118256, I/A 2 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46