PRECIADO VAZQUEZ MARCOS
Informe ejecutivo de PRECIADO VAZQUEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRECIADO VAZQUEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES PROACTIVOS SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
CUETO & LOPEZ SL | Administrador Unico | 09/09/2015 | |
CUETO & LOPEZ SL | Apoderado | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE PRECIADO VAZQUEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRECIADO VAZQUEZ MARCOS
Empresa: ASESORES PROACTIVOS SL
Administrador Unico
- Preciado Vazquez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 4395, F 5, S 8, H PO 69551, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-36
Empresa: CUETO & LOPEZ SL
Administrador Unico
- Preciado Vazquez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 43, S 8, H PO 16857, I/A 5 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-36
Empresa: OFIGAL SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:ROBERTO DE LA CRUZ ALVAREZ
Fecha de Resolución:01/07/2013
Número Procedimiento Concursal:186/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1998
Libro:
1998
Folio:
216
Hoja:
8-6887
Inscripción:
10
Fecha Inscripción14/08/2014
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 216, S 8, H PO 6887, I/A 10 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-36
Empresa: OFIGAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OFIGAL SL
Nif:B36109429
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Preciado Vazquez Marcos
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:ROBERTO DE LA CRUZ ALVAREZ
Fecha de Resolución:01/07/2013
Número Procedimiento Concursal:186/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1998
Libro:
1998
Folio:
216
Hoja:
8-6887
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 216, S 8, H PO 6887, I/A A (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-36
Empresa: CUETO & LOPEZ SL
Apoderado
- Preciado Vazquez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 43, S 8, H PO 16857, I/A 4 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-36
Información de PRECIADO VAZQUEZ MARCOS
Mostramos los datos de PRECIADO VAZQUEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRECIADO VAZQUEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos