CUETO & LOPEZ SL
Provincia Pontevedra
Razón Social CUETO & LOPEZ SL
CIF B36798627
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Preciado Vazquez Marcos
ORGANIGRAMA DE CUETO & LOPEZ SL
VINCULACIONES DE CUETO & LOPEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUETO & LOPEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Preciado Vazquez Marcos | Administrador Unico | 09/09/2015 | |
Preciado Vazquez Marcos | Apoderado | 21/03/2012 | |
Cueto Fernandez David | Apoderado | 02/09/2009 |
ACTOS BORME DE CUETO & LOPEZ SL
- Se acuerda que el cese de don Vicente Cueto Cueto tenga efectos a partir de las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2014, y que el nombramiento de don Marcos Preciado Vázquez tenga efectos a partir de las 00:01 horas del día 1 de octubre de 2014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 43, S 8, H PO 16857, I/A 5 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 43, S 8, H PO 16857, I/A 5 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 43, S 8, H PO 16857, I/A 5 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 43, S 8, H PO 16857, I/A 4 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792, L 1792, F 42, S 8, H PO 16857, I/A 3 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-36