POVEDA SALA MANUEL
Informe ejecutivo de POVEDA SALA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POVEDA SALA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Administrador Unico | 17/12/2010 | 20/01/2015 |
WEB DAVEPO SL | Administrador Unico | 19/01/2015 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Administrador Solidario | 19/12/2008 | 17/12/2010 |
HORMIGONES COCENTAINA SL | Administrador Solidario | 25/05/2009 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2008 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Presidente | 19/12/2008 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Consejero | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE POVEDA SALA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVEDA SALA MANUEL
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL
Administrador Unico
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 74, S 8, H A 5674, I/A 10 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-03
Empresa: WEB DAVEPO SL
Administrador Unico
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 169, S 8, H A 88430, I/A 5 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL
Administrador Unico
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 54, S 8, H A 5674, I/A 9 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL
Administrador Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 54, S 8, H A 5674, I/A 9 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-03
Empresa: HORMIGONES COCENTAINA SL
Administrador Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 15, S 8, H A 1778, I/A 5 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SA
Administrador Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 52, S 8, H A 5674, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Consejero
- Fuentes Monllor Maria Aurora
- Lloret Berenguer Florentina
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Presidente
- Poveda Sala Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 52, S 8, H A 5674, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-03
Información de POVEDA SALA MANUEL
Mostramos los datos de POVEDA SALA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVEDA SALA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos