POVEDA SALA JOAQUIN
Informe ejecutivo de POVEDA SALA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POVEDA SALA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Administrador Solidario | 19/12/2008 | 17/12/2010 |
FRAXIM XXI SL | Administrador Unico | 17/12/2010 | |
HORMIGONES COCENTAINA SL | Administrador Solidario | 25/05/2009 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Secretario | 19/12/2008 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2008 | |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Consejero | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE POVEDA SALA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POVEDA SALA JOAQUIN
Empresa: FRAXIM XXI SL
Administrador Unico
- Poveda Sala Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 108, S 8, H A 88624, I/A 4 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL
Administrador Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 54, S 8, H A 5674, I/A 9 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-03
Empresa: HORMIGONES COCENTAINA SL
Administrador Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 15, S 8, H A 1778, I/A 5 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SA
Administrador Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 52, S 8, H A 5674, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Consejero
- Fuentes Monllor Maria Aurora
- Lloret Berenguer Florentina
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Presidente
Secretario
- Poveda Sala Joaquin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 52, S 8, H A 5674, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-03
Información de POVEDA SALA JOAQUIN
Mostramos los datos de POVEDA SALA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POVEDA SALA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos