FUENTES MONLLOR MARIA AURORA
Informe ejecutivo de FUENTES MONLLOR MARIA AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUENTES MONLLOR MARIA AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRAXIM XXI SL | Administrador Unico | 17/12/2010 | 05/03/2014 |
HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SL | Consejero | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE FUENTES MONLLOR MARIA AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES MONLLOR MARIA AURORA
Empresa: FRAXIM XXI SL
Administrador Unico
- Fuentes Monllor Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 108, S 8, H A 88624, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-03
Empresa: FRAXIM XXI SL
Administrador Unico
- Fuentes Monllor Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 108, S 8, H A 88624, I/A 4 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-03
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fuentes Monllor Maria Aurora
- Lloret Berenguer Florentina
- Poveda Sala Joaquin
- Poveda Sala Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 52, S 8, H A 5674, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-03
Información de FUENTES MONLLOR MARIA AURORA
Mostramos los datos de FUENTES MONLLOR MARIA AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES MONLLOR MARIA AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos