POTOC BLAS ROBERTO
Informe ejecutivo de POTOC BLAS ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POTOC BLAS ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODAJES ARAGON SA | Administrador Solidario | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE POTOC BLAS ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POTOC BLAS ROBERTO
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 209, S 8, H Z 6160, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-50
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 208, S 8, H Z 6160, I/A 8 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
Empresa: POBLAS GESTION SL
Administrador Solidario
- Blas Lapeña Maria Del Carmen
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 82, S 8, H Z 31721, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-50
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 208, S 8, H Z 6160, I/A 7 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-50
Información de POTOC BLAS ROBERTO
Mostramos los datos de POTOC BLAS ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POTOC BLAS ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos