POTOC BLAS MARTA
Informe ejecutivo de POTOC BLAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POTOC BLAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODAJES ARAGON SA | Administrador Solidario | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE POTOC BLAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POTOC BLAS MARTA
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 209, S 8, H Z 6160, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-50
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 208, S 8, H Z 6160, I/A 8 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
Empresa: POBLAS GESTION SL
Liquidador
- Potoc Blas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 82, S 8, H Z 31721, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-50
Empresa: POBLAS GESTION SL
Administrador Solidario
- Blas Lapeña Maria Del Carmen
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 82, S 8, H Z 31721, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-50
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 208, S 8, H Z 6160, I/A 7 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-50
Información de POTOC BLAS MARTA
Mostramos los datos de POTOC BLAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POTOC BLAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos