POTOC BLAS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de POTOC BLAS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POTOC BLAS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODAJES ARAGON SA | Administrador Solidario | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE POTOC BLAS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POTOC BLAS MIGUEL ANGEL
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 209, S 8, H Z 6160, I/A 10 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-50
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 208, S 8, H Z 6160, I/A 8 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
Empresa: POBLAS GESTION SL
Administrador Solidario
- Blas Lapeña Maria Del Carmen
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 82, S 8, H Z 31721, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-50
Empresa: RODAJES ARAGON SA
Administrador Solidario
- Potoc Blas Marta
- Potoc Blas Miguel Angel
- Potoc Blas Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 208, S 8, H Z 6160, I/A 7 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-50
Información de POTOC BLAS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de POTOC BLAS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POTOC BLAS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos