PORTO CARREÑO JAVIER
Informe ejecutivo de PORTO CARREÑO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PORTO CARREÑO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIOCAST SL | Secretario No Consejero | 29/08/2024 | |
M&O ABOGADOS ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SL | Administrador Solidario | 10/07/2024 | |
BASE DETALL SPORT SA | Secretario No Consejero | 06/03/2024 | |
YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR SA | Secretario No Consejero | 05/10/2023 | |
ABILITY 5 SCR SA | Secretario No Consejero | 04/10/2023 | |
COMERCIAL NICEM EXINTE SA | Secretario No Consejero | 11/04/2022 | |
PARK GROVE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | |
CAMBRIL INVEST SL | Apoderado Solidario | 06/09/2021 | |
NOVASOL CHEMICALS SP SL | Apoderado Solidario | 18/01/2021 | |
NOVASOL CHEMICALS IBERICA SL | Apoderado Solidario | 18/01/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PORTO CARREÑO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTO CARREÑO JAVIER
Empresa: SIOCAST SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 496763, I/A 5 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Administrador Solidario
- Porto Carreño Javier
- Vicente Pairo Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 294032, I/A 3 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: BASE DETALL SPORT SA
Secretario No Consejero
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 150, S 8, H B 87096, I/A 87 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Empresa: YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Porto Carreño Javier
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48953 , F 209, S 8, H B 602271, I/A 2 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-08
Empresa: ABILITY 5 SA
Secretario No Consejero
- Porto Carreño Javier
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48675 , F 166, S 8, H B 584638, I/A 9 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-08
Empresa: 011H SUSTAINABLE CONSTRUCTION SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48440 , F 1, S 8, H B 548663, I/A 10 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-08
Empresa: COMERCIAL NICEM EXINTE SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 113, S 8, H B 75137, I/A 47 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-08
Empresa: PUNTA BRAVA REAL ESTATE 52 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47106 , F 162, S 8, H B 541315, I/A 7 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: PUNTA BRAVA REAL ESTATE 52 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47106 , F 161, S 8, H B 541315, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: PANIX 5000 SL
Apoderado Solidario
- Anglada Farre Adriana
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 26, S 8, H B 555252, I/A 3 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-08
VER MAS ACTOS
Información de PORTO CARREÑO JAVIER
Mostramos los datos de PORTO CARREÑO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTO CARREÑO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos