DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA
Informe ejecutivo de DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I D A DE BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 06/07/2022 | |
CYCLE COFFEE SOCIETY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 12/11/2021 | |
PARK GROVE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | |
CAMBRIL INVEST SL | Apoderado Solidario | 06/09/2021 | |
LADINA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 26/03/2021 | |
NOVASOL CHEMICALS SP SL | Apoderado Solidario | 18/01/2021 | |
NOVASOL CHEMICALS IBERICA SL | Apoderado Solidario | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA
Empresa: I D A DE BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Pinilla Cinto Esther Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23757 , F 217, S 8, H B 58139, I/A 6 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-08
Empresa: PUNTA BRAVA REAL ESTATE 52 SL
Apoderado Solidario
- Anglada Farre Adriana
- Casas De La Red Tania
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Mañe Pinilla Ignacio
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47106 , F 162, S 8, H B 541315, I/A 7 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: PUNTA BRAVA REAL ESTATE 52 SL
Apoderado Solidario
- Anglada Farre Adriana
- Casas De La Red Tania
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Mañe Pinilla Ignacio
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47106 , F 161, S 8, H B 541315, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: RADERTEC PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Casas De Las Red Tania
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Ortado Domenech Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47963 , F 37, S 8, H B 567674, I/A 2 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: PANIX 5000 SL
Apoderado Solidario
- Anglada Farre Adriana
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 26, S 8, H B 555252, I/A 3 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-08
Empresa: CAMBRIL INVEST SL
Apoderado Solidario
- Casas De La Red Tania
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Mañe Pinilla Ignacio
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47911 , F 122, S 8, H B 566142, I/A 2 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-08
Empresa: LADINA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Casas De Las Red Tania
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Mañe Pinilla Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47624 , F 218, S 8, H B 557468, I/A 3 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Empresa: GLOKEM PRO DISTRIBUTION SL
Apoderado Solidario
- Anglada Farre Adriana
- Casas De La Red Tania
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47533 , F 222, S 8, H B 554831, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: NOVASOL CHEMICALS IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Anglada Farre Ariana
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Gilo Galbis Sergi
- Mañe Pinilla Ignacio
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47541 , F 34, S 8, H B 554998, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: BUILDING AND OFFICE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Dagnino Campdesuñe Cristina
- Mañe Pinilla Ignacio
- Ortado Domenech Josep Maria
- Porto Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42636 , F 85, S 8, H B 412588, I/A 4 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Información de DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA
Mostramos los datos de DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAGNINO CAMPDESUÑE CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos