PIERRE MIQUEL OSCAR
Informe ejecutivo de PIERRE MIQUEL OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 30
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIERRE MIQUEL OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMERIA OPEN SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2024 | |
GLOVOAPP23 SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2024 | |
HOMERIA OPEN SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2024 | |
YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR SA | Presidente | 05/10/2023 | |
YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR SA | Consejero | 22/09/2023 | |
VIRTUAL BRAND SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
GLOVOAPP B2B SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
GLOVOAPP GROCERIES SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
GLOVOAPP SPAIN PLATFORM SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
GLOVOAPP EMEA SL | Administrador Unico | 23/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PIERRE MIQUEL OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERRE MIQUEL OSCAR
Empresa: HOMERIA OPEN SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alves Martinez Patricia Maria
- Amat Alcaraz Eduardo Sebastian
- Andrea Chiarelli Gian
- Barrantes Lancho Vanesa
- Cabeza Sereno Carmen
- Cabrera Pestana Alejandro
- Castro Piccolo Benjamin
- Daria Pienkowska Ewelina
- Figueroa Carrasco Erick Eduardo
- Francisco Mayans Carlos Emilio
- Gil Castellino Lorena
- Llanos Carretero Maria Del Prado
- Montero Dominguez David
- Otin Caro Pablo
- Pierre Miquel Oscar
- Ros Bajona Eduard
- Vazquez Rando Marlen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 10904, I/A 26 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-10
Empresa: GLOVOAPP23 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 456858, I/A 83 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: HOMERIA OPEN SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alves Martinez Patricia Maria
- Andrea Chiarelli Gian
- Cabeza Sereno Carmen
- Cabrera Pestana Alejandro
- Castro Piccolo Benjamin
- Daria Pienkowska Ewelina
- Figueroa Carrasco Erick Eduardo
- Gil Castellino Lorena
- Llanos Carretero Maria Del Prado
- Mayans Vergara Adrian Francisco
- Montero Dominguez David
- Otin Caro Pablo
- Pierre Miquel Oscar
- Ros Bajona Eduard
- Sebastiani Carlos Eduardo
- Vazquez Rando Marlen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082, L 909, F 178, S 8, H CC 10904, I/A 25 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-10
Empresa: HOMERIA OPEN SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alves Martinez Patricia Maria
- Ayala Ruiz Marta
- Cabeza Sereno Carmen
- Castillo Pinto Juan Sebastian
- Chaharlangy Enayatzadeh Rozita
- Cherif Aziz Sahbi
- Daria Pienkowska Ewelina
- Gil Castellino Lorena
- Gomes Pinto Eduardo Galperin
- Jensen Florian
- Llanos Carretero Maria Del Prado
- Mayans Vergara Adrian Francisco
- Montero Dominguez David
- Pierre Miquel Oscar
- Preciado Rodriguez Juan Carlos
- Ros Bajona Eduard
- Sebastiani Carlos Eduardo
- Vazquez Rando Marlen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082, L 909, F 177, S 8, H CC 10904, I/A 23 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-10
Empresa: YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR SA
Presidente
- Pierre Miquel Oscar
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48953 , F 209, S 8, H B 602271, I/A 2 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-08
Empresa: YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR SA
Consejero
- Navarro Garcia Victor
- Pierre Miquel Oscar
- Sacha Lee Michaud
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48953 , F 204, S 8, H B 602271, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-08
Empresa: VIRTUAL BRAND SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Pierre Miquel Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47062 , F 157, S 8, H B 537214, I/A 15 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: VIRTUAL BRAND SOLUTIONS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Pierre Miquel Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47062 , F 157, S 8, H B 537214, I/A 15 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: GLOVOAPP SPAIN PLATFORM SL
Administrador Unico
- Pierre Miquel Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48827 , F 146, S 8, H B 525512, I/A 16 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: GLOVOAPP SPAIN PLATFORM SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Pierre Miquel Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48827 , F 146, S 8, H B 525512, I/A 16 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
VER MAS ACTOS
Información de PIERRE MIQUEL OSCAR
Mostramos los datos de PIERRE MIQUEL OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERRE MIQUEL OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos