PORTERHOUSE GROUP AG
Informe ejecutivo de PORTERHOUSE GROUP AG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PORTERHOUSE GROUP AG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE VISUALITY CORPORATION SL | Presidente | 10/03/2020 | 24/05/2021 |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Consejero | 24/05/2021 | |
DESIPO INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 13/05/2021 | |
EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL | Consejero | 17/08/2017 | 08/01/2018 |
EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL | Consejero | 02/08/2016 | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE PORTERHOUSE GROUP AG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTERHOUSE GROUP AG
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Consejero
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
- Mathieu Philipp Christian
- Porterhouse Group Ag
Presidente
- Porterhouse Group Ag
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 144, S 8, H M 556058, I/A 39 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Porterhouse Group Ag
- Tendero Albalad Maria Luisa
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 10, S 8, H M 556057, I/A 17 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Presidente
- Porterhouse Group Ag
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 141, S 8, H M 556058, I/A 33 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL
Consejero
- Dominic Faber
- Kennet Iii A Malta Limited
- Kennet Iii B Malta Limited
- Porterhouse Group Ag
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44157 , F 225, S 8, H B 247414, I/A 56 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Empresa: EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL
Consejero
- Alexander Bohmcker
- Dominic Faber
- Henrik Agrell
- Kennet Iii A Malta Limited
- Kennet Iii B Malta Limited
- Porterhouse Group Ag
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44157 , F 223, S 8, H B 247414, I/A 54 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Empresa: EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL
Consejero
- Alexander Bohmcker
- Dominic Faber
- Henrik Agrell
- Kennet Iii A Malta Limited
- Kennet Iii B Malta Limited
- Porterhouse Group Ag
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44157 , F 217, S 8, H B 247414, I/A 51 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Información de PORTERHOUSE GROUP AG
Mostramos los datos de PORTERHOUSE GROUP AG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTERHOUSE GROUP AG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos