HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS
Informe ejecutivo de HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE VISUALITY CORPORATION SL | Representante | 23/06/2020 | 24/05/2021 |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Consejero | 23/11/2015 | 24/05/2021 |
DESIPO INVESTMENTS SL | Representante | 02/02/2017 | 13/05/2021 |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Presidente | 27/01/2016 | 25/02/2019 |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Representante | 22/09/2017 | 22/09/2017 |
VINCULACIONES DE HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Consejero
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
- Mathieu Philipp Christian
- Porterhouse Group Ag
Presidente
Representante
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 144, S 8, H M 556058, I/A 39 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 10, S 8, H M 556057, I/A 17 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Representante
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 142, S 8, H M 556058, I/A 35 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Presidente
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 140, S 8, H M 556058, I/A 30 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Representante
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 139, S 8, H M 556058, I/A 27 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Representante
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 139, S 8, H M 556058, I/A 26 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Representante
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 8, S 8, H M 556057, I/A 12 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Presidente
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 134, S 8, H M 556058, I/A 20 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Consejero
- Happel Felix Alexander Bernhard Amadeus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 133, S 8, H M 556058, I/A 18 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Información de HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS
Mostramos los datos de HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAPPEL FELIX ALEXANDER BERNHARD AMADEUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos