BERTIL NEGLEN MIKAEL
Informe ejecutivo de BERTIL NEGLEN MIKAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERTIL NEGLEN MIKAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOA BRANDS EUROPE SL | Representante | 18/06/2018 |
VINCULACIONES DE BERTIL NEGLEN MIKAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTIL NEGLEN MIKAEL
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Representante
- Bertil Neglen Mikael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 142, S 8, H M 556058, I/A 35 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Presidente
Representante
- Bertil Neglen Mikael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 141, S 8, H M 556058, I/A 33 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: NOA BRANDS EUROPE SL
Representante
- Bertil Neglen Mikael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37044 , F 82, S 8, H M 661688, I/A 4 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: THE VISUALITY CORPORATION SL
Representante
- Bertil Neglen Mikael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 139, S 8, H M 556058, I/A 27 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Información de BERTIL NEGLEN MIKAEL
Mostramos los datos de BERTIL NEGLEN MIKAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTIL NEGLEN MIKAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos