PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XOXOKA GARRAIOAK SA | Consejero | 23/01/2018 | |
XOXOKA GARRAIOAK SA | Secretario | 30/12/2014 | |
TRANSPORTES JAPOFER SL | Administrador Unico | 30/01/2014 |
VINCULACIONES DE PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 180, S 8, H SS 19937, I/A 30 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 25 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 25 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
- Porrua Fernandez Jose Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 24 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 24 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: TRANSPORTES JAPOFER SL
Administrador Unico
- Porrua Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 101, S 8, H SS 36029, I/A 1 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Aguirre Larrayoz Victor Modesto
- Apeceche Eguiazabal Angel
- Balon Martin Jose Manuel
- Blanco Moran Jose Luis
- Gogorza Alduncin Jesus Maria
- Larrayoz Azkarate Juan Ignacio
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Perurena Caballero Javier Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 176, S 8, H SS 19937, I/A 13 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Apeceche Eguiazabal Angel
- Balon Martin Jose Manuel
- Larrayoz Azcarate Juan-ignacio
- Porrua Fernandez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 176, S 8, H SS 19937, I/A 13 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Apeceche Eguiazabal Angel
- Balon Martin Jose Manuel
- Larrayoz Azcarate Juan-ignacio
- Porrua Fernandez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 194, S 8, H SS 19937, I/A 12 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-20
Información de PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRUA FERNANDEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos