PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XOXOKA GARRAIOAK SA | Vicepresidente | 07/12/2022 | |
XOXOKA GARRAIOAK SA | Consejero | 23/01/2018 |
VINCULACIONES DE PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 180, S 8, H SS 19937, I/A 30 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Presidente
Vicepresidente
- Porrua Fernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 180, S 8, H SS 19937, I/A 30 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Presidente
- Porrua Fernandez Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 180, S 8, H SS 19937, I/A 30 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
- Porrua Fernandez Francisco Javier
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 25 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
- Porrua Fernandez Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 25 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 24 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Porrua Fernandez Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 24 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Aguirre Larrayoz Victor Modesto
- Apeceche Eguiazabal Angel
- Balon Martin Jose Manuel
- Blanco Moran Jose Luis
- Gogorza Alduncin Jesus Maria
- Larrayoz Azkarate Juan Ignacio
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Perurena Caballero Javier Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
- Porrua Fernandez Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 176, S 8, H SS 19937, I/A 13 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-20
Información de PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRUA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos