PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA
Informe ejecutivo de PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XOXOKA GARRAIOAK SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2009 | 23/05/2018 |
XOXOKA GARRAIOAK SA | Consejero | 05/08/2009 | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Apoderado Mancomunado
- Maestro Reguero Alejandro
- Maestro Reguero Alejandro
- Perurena Caballero Javier Maria
- Porrua Fernandez Miren Gurutze
- Zarzuelo Garcia Carlos
- Zarzuelo Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 179, S 8, H SS 19937, I/A 29 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 178, S 8, H SS 19937, I/A 24 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Apoderado Mancomunado
- Maestro Reguero Alejandro
- Perurena Caballero Javier Maria
- Zarzuelo Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 176, S 8, H SS 19937, I/A 14 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Apoderado Mancomunado
- Lorenzo Larrayoz Juan Ignacio
- Perurena Caballero Javier Maria
- Zarzuelo Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 176, S 8, H SS 19937, I/A 14 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Empresa: XOXOKA GARRAIOAK SA
Consejero
- Aguirre Larrayoz Victor Modesto
- Apeceche Eguiazabal Angel
- Balon Martin Jose Manuel
- Blanco Moran Jose Luis
- Gogorza Alduncin Jesus Maria
- Larrayoz Azkarate Juan Ignacio
- Lazkano Sestorain Jose Maria
- Maestro Reguero Alejandro
- Perurena Caballero Javier Maria
- Porrua Fernandez Francisco Javier
- Porrua Fernandez Jose Antonio
- Zarzuelo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 176, S 8, H SS 19937, I/A 13 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-20
Información de PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA
Mostramos los datos de PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERURENA CABALLERO JAVIER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos