POMBO ORTEGA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de POMBO ORTEGA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POMBO ORTEGA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN III SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2024 | |
STOREMORE SL | Apoderado | 01/08/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Consejero | 31/07/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN III SL | Consejero | 31/07/2024 | |
ATICA HOLDCO SL | Consejero | 20/11/2023 | |
ATICA SPAINCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2022 | |
ATICA SPAINCO SL | Apoderado | 07/10/2021 | |
ATICA SPAINCO SL | Consejero | 23/08/2021 | |
EN SU PUNTO SL | Administrador Unico | 09/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE POMBO ORTEGA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMBO ORTEGA JOSE MANUEL
Apoderado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828928, I/A 2 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828930, I/A 2 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: STOREMORE SL
Apoderado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828927, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828930, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828929, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: STOREMORE SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828927, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: ATICA HOLDCO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41931 , F 38, S 8, H M 742506, I/A 9 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: TEMPERANTIA SL
Liquidador
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31940 , F 188, S 8, H M 574823, I/A 6 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
Empresa: TEMPERANTIA SL
Administrador Unico
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31940 , F 188, S 8, H M 574823, I/A 6 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
Empresa: ATICA SPAINCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balfour Alastair
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Castillo Escoriaza Luis
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42894 , F 21, S 8, H M 727478, I/A 7 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
VER MAS ACTOS
Información de POMBO ORTEGA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de POMBO ORTEGA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMBO ORTEGA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos