FERRE CASTILLO MIGUEL
Informe ejecutivo de FERRE CASTILLO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRE CASTILLO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Apoderado | 10/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Secretario | 10/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Secretario | 03/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN III SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN III SL | Secretario | 05/08/2024 | |
STOREMORE SL | Apoderado | 01/08/2024 | |
STOREMORE SL | Secretario | 01/08/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Consejero | 31/07/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Consejero | 31/07/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERRE CASTILLO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRE CASTILLO MIGUEL
Apoderado
Presidente
Secretario
- Ferre Castillo Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828929, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Apoderado
Presidente
Secretario
- Ferre Castillo Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828928, I/A 2 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
- Ferre Castillo Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828930, I/A 2 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: STOREMORE SL
Apoderado
Presidente
Secretario
- Ferre Castillo Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828927, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828930, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828929, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828928, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: STOREMORE SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828927, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: STOREMORE SL
Consejero
- Ferre Castillo Miguel
Secretario
- Ferre Castillo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727478, I/A 15 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: ATICA HOLDCO SL
Consejero
- Ferre Castillo Miguel
Secretario
- Ferre Castillo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 742506, I/A 13 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Información de FERRE CASTILLO MIGUEL
Mostramos los datos de FERRE CASTILLO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRE CASTILLO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos