BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID
Informe ejecutivo de BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Apoderado | 10/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Presidente | 10/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Presidente | 03/09/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN III SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN III SL | Presidente | 05/08/2024 | |
STOREMORE SL | Apoderado | 01/08/2024 | |
STOREMORE SL | Presidente | 01/08/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN II SL | Consejero | 31/07/2024 | |
ATICA GESTION DE ACTIVOS STORAGE SPAIN I SL | Consejero | 31/07/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID
Apoderado
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Presidente
- Balfour Alastair Albert David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828929, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Apoderado
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Presidente
- Balfour Alastair Albert David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828928, I/A 2 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Presidente
- Balfour Alastair Albert David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828930, I/A 2 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: STOREMORE SL
Apoderado
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Presidente
- Balfour Alastair Albert David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828927, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
Consejero
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828930, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Consejero
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828929, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Consejero
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Jose Manuel Pombo
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828928, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: STOREMORE SL
Consejero
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Ferre Castillo Miguel
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828927, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: ATICA HOLDCO SL
Consejero
- Azpiazu Casado Hugo
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Presidente
- Balfour Alastair Albert David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41931 , F 38, S 8, H M 742506, I/A 9 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: ATICA SPAINCO SL
Apoderado
- Balfour Alastair Albert David
- Castillo Escoriaza Joaquin-fernando
- Castillo Escoriaza Luis
- Lasso De La Vega Valdenebro Miguel
- Pombo Ortega Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41021 , F 222, S 8, H M 727478, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Información de BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID
Mostramos los datos de BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALFOUR ALASTAIR ALBERT DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos