POLANTINOS MORALA SONIA
Informe ejecutivo de POLANTINOS MORALA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE POLANTINOS MORALA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA GESTIONA PROYECTA LEON SL | Administrador Solidario | 22/11/2023 |
VINCULACIONES DE POLANTINOS MORALA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLANTINOS MORALA SONIA
Administrador Solidario
- Brizuela Carrion Pedro Nolasco
- Polantinos Morala Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 94, S 8, H LE 28319, I/A 1 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-24
Empresa: HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA SL
Delegado
Liquidador Concursal
- Polantinos Morala Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 221, S 8, H LE 3407, I/A 25 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-24
Empresa: AMC 101 SL
Delegado
Liquidador Concursal
- Polantinos Morala Sonia
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 88, S 8, H LE 10952, I/A 9 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-24
Delegado
Liquidador Concursal
- Polantinos Morala Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 223, S 8, H LE 15532, I/A 10 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-24
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:B&A CONSULTORES ESTRATEGICOS ANALYZA SL
Nif:B24506396
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Polantinos Morala Sonia
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSNTANCIA Nº8 Y MERCANTIL DE LEON
Número:8
Juez / Ponente:PABLO ARRAIZA JIMENEZ
Fecha de Resolución:20/06/2013
Número Procedimiento Concursal:216/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1036
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-15532
Inscripción:
9
Fecha Inscripción17/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 223, S 8, H LE 15532, I/A 9 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Liquidador Concursal
- Polantinos Morala Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 223, S 8, H LE 15532, I/A 9 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: AMC 101 SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº8 Y MERCANTIL DE LEON
Número:8
Juez / Ponente:PABLO ARRAIZA JIMENEZ
Fecha de Resolución:20/06/2013
Número Procedimiento Concursal:219/2013
Datos Registrales:
Tomo:
892
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-10952
Inscripción:
8
Fecha Inscripción17/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 88, S 8, H LE 10952, I/A 8 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: AMC 101 SL
Liquidador Concursal
- Polantinos Morala Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 88, S 8, H LE 10952, I/A 8 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA SL
Nif:B24024457
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Polantinos Morala Sonia
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº8 Y MERCANTIL DE LEON
Número:8
Juez / Ponente:PABLO ARRAIZA JIMENEZ
Fecha de Resolución:20/06/2013
Número Procedimiento Concursal:217/2013
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
0
Folio:
220
Hoja:
8-3407
Inscripción:
24
Fecha Inscripción17/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 220, S 8, H LE 3407, I/A 24 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA SL
Liquidador Concursal
- Polantinos Morala Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 220, S 8, H LE 3407, I/A 24 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
VER MAS ACTOS
Información de POLANTINOS MORALA SONIA
Mostramos los datos de POLANTINOS MORALA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLANTINOS MORALA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos