ABRIL MONTIEL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ABRIL MONTIEL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ABRIL MONTIEL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELEZO CONSULTORES TECNOLOGICOS SL | Apoderado | 07/06/2016 | |
INTERNET MEDIABOX SL | Administrador Unico | 28/06/2012 | |
CALL ME CENTRO TIC S SL | Administrador Unico | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE ABRIL MONTIEL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRIL MONTIEL JOSE MARIA
Empresa: ALANDA SL LOGISTICA
Consejero Delegado
Consejero
- Abril Montiel Jose Maria
- Barcena Gomez Pedro
- Benito Martinez Andreu
- Pellicer Martinez Vicente Enrique
- Piñero Lopez Juan Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 18 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: AMC 101 SL
Delegado
Liquidador Concursal
Socio único
- Abril Montiel Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 88, S 8, H LE 10952, I/A 9 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-24
Empresa: DELEZO CONSULTORES TECNOLOGICOS SL
Apoderado
- Abril Montiel Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1257 , F 172, S 8, H LE 22308, I/A 2 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-24
Administrador Unico
- Abril Montiel Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 223, S 8, H LE 15532, I/A 9 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: AMC 101 SL
Administrador Unico
- Abril Montiel Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 88, S 8, H LE 10952, I/A 8 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA SL
Administrador Unico
- Abril Montiel Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 220, S 8, H LE 3407, I/A 24 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-24
Empresa: SOFT & PLACES SL
Consejero Delegado
- Abril Montiel Jose Maria
Consejero
Presidente
- Abril Montiel Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15434 , F 132, S 8, H M 259209, I/A 4 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Empresa: ALANDA SL LOGISTICA
Consejero Delegado
Consejero
- Abril Montiel Jose Maria
- Benito Martinez Andreu
- Pellicer Martinez Vicente Enrique
- Piñero Lopez Juan Jose
- Ruiz Lopez Jose Alfredo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 59, S 8, H M 184392, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Empresa: ALANDA SL LOGISTICA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abril Montiel Jose Maria
- Barcena Gomez Pedro
- Benito Martinez Andreu
- Pellicer Martinez Vicente Enrique
- Ruiz Lopez Jose Alfredo
Presidente
- Abril Montiel Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 59, S 8, H M 184392, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
- Abril Montiel Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 139, S 8, H LE 15532, I/A 6 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-24
VER MAS ACTOS
Información de ABRIL MONTIEL JOSE MARIA
Mostramos los datos de ABRIL MONTIEL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRIL MONTIEL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos