ALANDA SL LOGISTICA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Vargas, 12
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALANDA SL LOGISTICA
CIF B13210448
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALANDA SL LOGISTICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALANDA SL LOGISTICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abril Montiel Jose Maria | Consejero | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Barcena Gomez Pedro | Secretario | 23/08/2018 | 26/07/2021 |
Barcena Gomez Pedro | Consejero | 23/08/2018 | 26/07/2021 |
Benito Martinez Andreu | Vicepresidente | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Benito Martinez Andreu | Consejero Delegado | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Benito Martinez Andreu | Consejero | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Pellicer Martinez Vicente Enrique | Consejero | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Pellicer Martinez Vicente Enrique | Presidente | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Pellicer Martinez Vicente Enrique | Consejero Delegado | 03/12/2012 | 26/07/2021 |
Pellicer Martinez Vicente Enrique | Liquidador | 26/07/2021 | 26/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALANDA SL LOGISTICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 18 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 18 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 18 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 18 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 17 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 17 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
- C/ EMILIO VARGAS 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 60, S 8, H M 184392, I/A 16 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
- C/ CONSUEGRA NUMERO 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 59, S 8, H M 184392, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 59, S 8, H M 184392, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21281 , F 59, S 8, H M 184392, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28