POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE
Informe ejecutivo de POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Tesorero | 29/05/2015 | |
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Miem.J.G.P.V | 17/12/2008 | |
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Tesorero | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE
Miem.J.G.P.V
- Gomez Vives Rafael
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Tesorero
- Pocheville Gaztañaga Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 223, S 8, H BI 21226, I/A 30 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Miem.J.G.P.V
- Gomez Vives Rafael
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Tesorero
- Pocheville Gaztañaga Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 222, S 8, H BI 21226, I/A 26 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-48
Miem.J.G.P.V
- Gomez Vives Rafael
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 221, S 8, H BI 21226, I/A 22 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-48
Tesorero
- Pocheville Gaztañaga Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 221, S 8, H BI 21226, I/A 22 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-48
Miem.J.G.P.V
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Tesorero
- Pocheville Gaztañaga Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 220, S 8, H BI 21226, I/A 16 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-48
Miem.J.G.P.V
- Pocheville Gaztañaga Leire
Pres.J.G.P.V
Tesorero
- Pocheville Gaztañaga Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 218, S 8, H BI 21226, I/A 12 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-48
Información de POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE
Mostramos los datos de POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POCHEVILLE GAZTAÑAGA LEIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos