DE LANDETA BURGHARDT OSCAR
Informe ejecutivo de DE LANDETA BURGHARDT OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LANDETA BURGHARDT OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS DE VIZCAYA SA | Apoderado | 02/06/2009 | |
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Apoderado | 18/12/2008 | |
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Pres.J.G.P.V | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE DE LANDETA BURGHARDT OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LANDETA BURGHARDT OSCAR
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Apoderado
- De Landeta Burghardt Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 204, S 8, H BI 1006,A , I/ 56 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Apoderado
- De Landeta Burghardt Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 219, S 8, H BI 21226, I/A 14 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-48
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
- De Landeta Burghardt Oscar
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 218, S 8, H BI 21226, I/A 12 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-48
Información de DE LANDETA BURGHARDT OSCAR
Mostramos los datos de DE LANDETA BURGHARDT OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LANDETA BURGHARDT OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos