VILLA NOVALES JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VILLA NOVALES JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLA NOVALES JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS DE VIZCAYA ENTIDAD CONSTRUCTORA BENEFICA | Secretario No Consejero | 29/01/2014 | |
VIVIENDAS DE VIZCAYA SA | Secretario No Consejero | 29/01/2014 | |
OTERSA OBRAS SA | Secretario No Consejero | 29/01/2014 | |
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Sec.J.G.P.V | 06/05/2010 | |
PREVISION VIVIENDAS DE VIZCAYA GIZARTEA EPSV | Miem.J.G.P.V | 06/05/2010 | |
VIVIENDAS DE VIZCAYA ENTIDAD CONSTRUCTORA BENEFICA | Apoderado Solidario | 30/11/2009 | |
OTERSA OBRAS SA | Apoderado Solidario | 24/11/2009 | |
VIVIENDAS DE VIZCAYA SA | Apoderado Solidario | 21/11/2009 |
VINCULACIONES DE VILLA NOVALES JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA NOVALES JOSE LUIS
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 71, S 8, H BI 1, I/A 97 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 224, S 8, H BI 1006,A , I/ 77 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 145, S 8, H BI 33024, I/A 38 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Miem.J.G.P.V
- Gomez Vives Rafael
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Villa Novales Jose Luis
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 223, S 8, H BI 21226, I/A 30 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Miem.J.G.P.V
- Gomez Vives Rafael
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Villa Novales Jose Luis
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 222, S 8, H BI 21226, I/A 26 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 143, S 8, H BI 33024, I/A 34 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 69, S 8, H BI 1, I/A 92 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Empresa: VIVIENDAS DE VIZCAYA SA
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 221, S 8, H BI 1006,A , I/ 68 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Miem.J.G.P.V
- Gomez Vives Rafael
- Landeta Burghardt Oscar
- Pocheville Gaztañaga Leire
- Villa Novales Jose Luis
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602 , F 221, S 8, H BI 21226, I/A 22 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-48
Empresa: OTERSA OBRAS SA
Secretario No Consejero
- Villa Novales Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 140, S 8, H BI 33024, I/A 29 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
VER MAS ACTOS
Información de VILLA NOVALES JOSE LUIS
Mostramos los datos de VILLA NOVALES JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA NOVALES JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos