PLAZA PIÑOL FEDERICO
Informe ejecutivo de PLAZA PIÑOL FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE PLAZA PIÑOL FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCHE FARMA SA | Apoderado Solidario | 18/06/2021 | |
ROCHE FARMA SA | Apoderado | 27/06/2014 | |
ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA | Apoderado | 27/04/2011 |
VINCULACIONES DE PLAZA PIÑOL FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA PIÑOL FEDERICO
Empresa: ROCHE FARMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39273 , F 162, S 8, H M 43083, I/A 205 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: ROCHE FARMA SA
Apoderado
- Plaza Piñol Federico
- Vilas Hormigos Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30097 , F 4, S 8, H M 43083, I/A 170 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28
Empresa: LABORATORIO EPSILON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28600 , F 216, S 8, H M 254849, I/A 50 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: LABORATORIO ICARO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 81, S 8, H M 264785, I/A 51 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30342 , F 4, S 8, H M 284420, I/A 67 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: LABORATORIO TAU SA
Apoderado
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30142 , F 91, S 8, H M 280762, I/A 59 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: LABORATORIO LAILAN SA
Apoderado
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27602 , F 146, S 8, H M 254850, I/A 51 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: LABORATORIO BETA SA
Apoderado
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 215, S 8, H M 260335, I/A 48 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: LABORATORIO ODIN SA
Apoderado
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30086 , F 197, S 8, H M 279163, I/A 55 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Empresa: LABORATORIO ATENEA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Piñol Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28674 , F 128, S 8, H M 325083, I/A 36 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
VER MAS ACTOS
Información de PLAZA PIÑOL FEDERICO
Mostramos los datos de PLAZA PIÑOL FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA PIÑOL FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos