LABORATORIO ICARO SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SERRANO GALVACHE 56 - PARQUE NORTE, EDIFICIO AL
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LABORATORIO ICARO SA
CIF A82757501
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 27/07/2000
Página Web www.astrazeneca.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LABORATORIO ICARO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORATORIO ICARO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Merino Julio | Apoderado | 29/01/2014 | 25/10/2016 |
ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA | Administrador Unico | 14/04/2011 | 25/10/2016 |
Diaz-ropero Esteso Jesus-javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2014 | 25/10/2016 |
Dusmet Modino Maria-cristina | Apoderado | 03/02/2016 | 25/10/2016 |
Elichabe Benoit Christophe | Apoderado | 29/01/2014 | 25/10/2016 |
Enriquez Aguado Jorge | Apoderado | 20/04/2011 | 25/10/2016 |
Ilarraz De Urzaiz Pilar | Apoderado | 20/04/2011 | 25/10/2016 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2010 | 25/10/2016 |
Marquez Arias Paloma | Apoderado | 20/04/2011 | 25/10/2016 |
Moreno Pedraz Fernando | Apoderado | 01/06/2011 | 25/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LABORATORIO ICARO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 94, S 8, H M 264785, I/A 67 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 94, S 8, H M 264785, I/A 67 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 94, S 8, H M 264785, I/A 67 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 94, S 8, H M 264785, I/A 67 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 94, S 8, H M 264785, I/A 66 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 93, S 8, H M 264785, I/A 65 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 93, S 8, H M 264785, I/A 65 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 93, S 8, H M 264785, I/A 64 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Repres.Plan.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 93, S 8, H M 264785, I/A 64 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
- C/ SERRANO GALVACHE 56 - PARQUE NORTE, EDIFICIO AL (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27805 , F 93, S 8, H M 264785, I/A 63 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28