LABORATORIO EPSILON SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LABORATORIO EPSILON SA
CIF A82630146
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Página Web www.astrazeneca.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LABORATORIO EPSILON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORATORIO EPSILON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Merino Julio | Apoderado | 29/01/2014 | 28/08/2015 |
Amescua Esperon Fernando | Apoderado Solidario | 23/10/2012 | 28/08/2015 |
ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA | Administrador Unico | 16/02/2011 | 28/08/2015 |
De Juan Echavarri Guillermo | Liquidador | 28/08/2015 | 28/08/2015 |
Diaz-ropero Esteso Jesus-javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2014 | 28/08/2015 |
Elichabe Benoit Christophe | Apoderado | 29/01/2014 | 28/08/2015 |
Enriquez Aguado Jorge | Apoderado Solidario | 16/02/2011 | 28/08/2015 |
Helfgott Ludovic | Representante | 21/10/2013 | 28/08/2015 |
Ilarraz De Urzaiz Pilar | Apoderado Solidario | 16/02/2011 | 28/08/2015 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2010 | 28/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LABORATORIO EPSILON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32371 , F 85, S 8, H M 254849, I/A 60 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32371 , F 85, S 8, H M 254849, I/A 60 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32371 , F 85, S 8, H M 254849, I/A 60 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32371 , F 85, S 8, H M 254849, I/A 60 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32371 , F 84, S 8, H M 254849, I/A 59 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32371 , F 84, S 8, H M 254849, I/A 58 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28600 , F 225, S 8, H M 254849, I/A 57 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28600 , F 225, S 8, H M 254849, I/A 56 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28600 , F 225, S 8, H M 254849, I/A 55 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28600 , F 222, S 8, H M 254849, I/A 54 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28