PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR
Informe ejecutivo de PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEST INVERSIONES SICAV | Consejero | 30/07/2013 | 23/09/2021 |
IDEST INVERSIONES SICAV | Presidente | 30/07/2013 | 23/09/2021 |
IDEST INVERSIONES SICAV | Liquidador | 23/09/2021 | 23/09/2021 |
AL BUEN AMPARO SL | Administrador Unico | 24/03/2011 | 10/01/2013 |
AL BUEN AMPARO SL | Socio Unico | 25/03/2011 | 10/01/2013 |
AL BUEN AMPARO SL | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
AL BUEN AMPARO SL | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 24/03/2011 |
VINCULACIONES DE PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Liquidador
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 225, S 8, H M 316406, I/A 37 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Consejero
- Garcia Bernalt Gonzalez Ripa Carlos
- Platero De Santos Jesus Salvador
- Platero Peña Sara
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Platero De Santos Jesus Salvador
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 225, S 8, H M 316406, I/A 37 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Consejero
- Platero De Santos Jesus Salvador
Presidente
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 222, S 8, H M 316406, I/A 29 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Consejero
- Platero De Santos Jesus Salvador
Presidente
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 82, S 8, H M 316406, I/A 19 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Empresa: AL BUEN AMPARO SL
Liquidador
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: AL BUEN AMPARO SL
Administrador Unico
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: AL BUEN AMPARO SL
Socio Único
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 4 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Empresa: AL BUEN AMPARO SL
Administrador Unico
- Platero De Santos Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: AL BUEN AMPARO SL
Administrador Solidario
- Platero De Santos Jesus Salvador
- Sanchez Gil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: AL BUEN AMPARO SL
Administrador Solidario
- Platero De Santos Jesus Salvador
- Sanchez Gil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 105, S 8, H M 492595, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
Información de PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR
Mostramos los datos de PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLATERO DE SANTOS JESUS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos