AL BUEN AMPARO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lerida, 30
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AL BUEN AMPARO SL
CIF B85865624
Capital Social 144000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 19/01/2010
Página Web www.albuenamparorestaurante.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Platero De Santos Jesus Salvador
VINCULACIONES DE AL BUEN AMPARO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AL BUEN AMPARO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Platero De Santos Jesus Salvador | Administrador Unico | 24/03/2011 | 10/01/2013 |
Platero De Santos Jesus Salvador | Socio Unico | 25/03/2011 | 10/01/2013 |
Platero De Santos Jesus Salvador | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
Platero De Santos Jesus Salvador | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 24/03/2011 |
Sanchez Gil Joaquin | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 24/03/2011 |
ACTOS BORME DE AL BUEN AMPARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 4 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 107, S 8, H M 492595, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 104.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 144.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 260,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27337 , F 106, S 8, H M 492595, I/A 2 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28