PLATERO PEÑA SARA
Informe ejecutivo de PLATERO PEÑA SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLATERO PEÑA SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IME SPAIN GENERAL PARTNER SL | Apoderado | 28/02/2022 | |
HEARTS & COCOA SL | Apoderado | 10/10/2017 | |
SANDRA & COCOA SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
STARS & COCOA SL | Apoderado | 04/10/2017 |
VINCULACIONES DE PLATERO PEÑA SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLATERO PEÑA SARA
Empresa: CAPENA ADVISORS SL
Apoderado
- Platero Peña Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43107 , F 192, S 8, H M 761768, I/A 2 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Consejero
- Garcia Bernalt Gonzalez Ripa Carlos
- Platero De Santos Jesus Salvador
- Platero Peña Sara
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 225, S 8, H M 316406, I/A 37 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: HEARTS & COCOA SL
Apoderado
- Platero Peña Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35949 , F 90, S 8, H M 645936, I/A 6 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Empresa: STARS & COCOA SL
Apoderado
- Platero Peña Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36219 , F 42, S 8, H M 650842, I/A 3 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Empresa: SANDRA & COCOA SL
Apoderado
- Platero Peña Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 116, S 8, H M 334889, I/A 12 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Consejero
- Platero Peña Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 223, S 8, H M 316406, I/A 32 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Empresa: IDEST INVERSIONES SICAV
Consejero
- Herrero Chalud Alberto
- Platero Peña Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18258 , F 79, S 8, H M 316406, I/A 13 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Información de PLATERO PEÑA SARA
Mostramos los datos de PLATERO PEÑA SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLATERO PEÑA SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos