PIÑOL MORA JOAN
Informe ejecutivo de PIÑOL MORA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑOL MORA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORA D'EBRE BUS SL | Apoderado Solidario | 11/03/2020 | |
GESTION COMARCAL HOSPITALARIA SA | Consejero | 04/09/2015 | |
ASSESSORIA PIÑOL SLP | Administrador Unico | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE PIÑOL MORA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑOL MORA JOAN
Empresa: MORA D'EBRE BUS SL
Consejero
- Piñol Mora Joan
- Roca Font Julio
Presidente
- Piñol Mora Joan
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 220, S 8, H T 31967, I/A 11 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-43
Empresa: GESTIO COMARCAL HOSPITALARIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Balada Joan Lluis
- Bosch Domingo Joan
- Caballero Gabas Maria Luz
- Colom De Osso Josep
- Font De Rubinat Garcia Ricard
- Fort Robert Hector
- Gonzalez Garcia Ines
- Llaurado Sans Noemi
- Llorens Perez Marta
- Melendez Marfil Raul
- Piñol Mora Joan
- Salas Marti Carles
- Subirats Torrebadell Oscar
- Vilella Cuadrada Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 121, S 8, H T 6640, I/A 74 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-43
Empresa: MORA D'EBRE BUS SL
Apoderado Solidario
- Piñol Mora Joan
- Roca Font Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 219, S 8, H T 31967, I/A 10 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-43
Empresa: GESTIO COMARCAL HOSPITALARIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Balada Joan Lluis
- Bosch Domingo Joan
- Caballero Gabas Maria Luz
- Colom De Osso Josep
- Ferre Valles Raimon
- Font De Rubinat Garcia Ricard
- Gonzalez Garcia Ines
- Guaita Esteruelas Sandra
- Llaurado Sans Noemi
- Llorens Perez Marta
- Melendez Marfil Raul
- Piñol Mora Joan
- Subirats Torrebadell Oscar
- Vilella Cuadrada Montserrat
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 114, S 8, H T 6640, I/A 70 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-43
Empresa: GESTIO COMARCAL HOSPITALARIA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 114, S 8, H T 6640, I/A 70 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-43
Empresa: MORA D'EBRE BUS SL
Consejero
Presidente
- Piñol Mora Joan
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 114, S 8, H T 31967, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-43
Empresa: MORA D'EBRE BUS SL
Consejero
Presidente
- Piñol Mora Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 114, S 8, H T 31967, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-43
Empresa: SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Consejero
Presidente
- Piñol Mora Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 138, S 8, H T 31900, I/A 8 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-43
Empresa: SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Consejero
Presidente
- Piñol Mora Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 136, S 8, H T 31900, I/A 7 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-43
Empresa: SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Consejero
Presidente
- Piñol Mora Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 136, S 8, H T 31900, I/A 7 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-43
VER MAS ACTOS
Información de PIÑOL MORA JOAN
Mostramos los datos de PIÑOL MORA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑOL MORA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos