SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Melchor Gimenez Sixto | Liquidador | 07/04/2017 | 31/12/2018 |
Agne Sabate Cinta | Consejero | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Fornos Clua Adoracio | Secretario | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Gurrera Romo Dolors | Consejero | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Launes Andilla Francesc | Consejero | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Piñol Mora Joan | Presidente | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Piñol Mora Joan | Consejero | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Rodriguez Grau Maria | Vicepresidente | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Rodriguez Grau Maria | Consejero | 15/06/2016 | 07/04/2017 |
Dominguez Lozano Jose M | Consejero | 02/01/2013 | 15/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIETAT ESPORTIVA MORA D'EBRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 138, S 8, H T 31900, I/A 9 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 138, S 8, H T 31900, I/A 8 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 138, S 8, H T 31900, I/A 8 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-43
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 138, S 8, H T 31900, I/A 8 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-43
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 136, S 8, H T 31900, I/A 7 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-43
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 136, S 8, H T 31900, I/A 7 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-43
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 136, S 8, H T 31900, I/A 6 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-43
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 136, S 8, H T 31900, I/A 6 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-43
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 135, S 8, H T 31900, I/A 5 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-43