ENRECH GAROLA JOAQUIM
Informe ejecutivo de ENRECH GAROLA JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ENRECH GAROLA JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA | Com.Ejecutiv | 09/08/2011 |
VINCULACIONES DE ENRECH GAROLA JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRECH GAROLA JOAQUIM
Empresa: REUS ESPORT I LLEURE SA
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 175, S 8, H T 17188, I/A 47 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 79, S 8, H T 41193, I/A 24 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-43
Empresa: CENTRE M.Q. REUS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 191, S 8, H T 17206, I/A 44 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-43
Empresa: GESTIO COMARCAL HOSPITALARIA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 114, S 8, H T 6640, I/A 70 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 192, S 8, H T 6099, I/A 99 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-43
Empresa: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arza Nolla Marc
- Cervera Martinez Jordi
- Domenech Bosch Sebastia
- Enrech Garola Joaquim
- Fernandez Blazquez Edgar
- Figueras Talarn Guillermo
- Llaurado Sans Noemi
- Llorens Perez Marta
- Martin Martinez Andreu
- Pellicer Punyed Carles
- Pozuelo Blanco Maria Del Carmen
- Puig Beltran Marta
- Sanchez Martinez Juan Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 174, S 8, H T 24070, I/A 75 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 77, S 8, H T 41193, I/A 21 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Empresa: GESTIO COMARCAL HOSPITALARIA SA
Consejero
- Enrech Garola Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 112, S 8, H T 6640, I/A 65 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Empresa: CENTRE M.Q. REUS SA
Consejero
- Enrech Garola Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 224, S 8, H T 17206, I/A 39 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Consejero
- Enrech Garola Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 159, S 8, H T 6099, I/A 92 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-43
VER MAS ACTOS
Información de ENRECH GAROLA JOAQUIM
Mostramos los datos de ENRECH GAROLA JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRECH GAROLA JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos