PINO GARRIDO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de PINO GARRIDO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINO GARRIDO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADE ISBILIA S. XXI SL | Administrador Unico | 19/01/2015 | |
PINO GESTION Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Solidario | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE PINO GARRIDO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINO GARRIDO JOSE CARLOS
Empresa: TRADE ISBILIA S. XXI SL
Administrador Unico
- Pino Garrido Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4724 , F 4, S 8, H SE 42308, I/A 17 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: TRADE ISBILIA S. XXI SL
Administrador Solidario
- Pino Garrido Jose Carlos
- Pino Mora Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4724 , F 4, S 8, H SE 42308, I/A 17 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: PI-GAR SEVILLA N.50 SL
Administrador Unico
- Pino Garrido Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 52, S 8, H SE 89984, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Empresa: PINO GESTION Y ASESORAMIENTO SL
Administrador Solidario
- Pino Garrido Jose Carlos
- Pino Garrido Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 206, S 8, H SE 43248, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: PI-GAR SEVILLA N.50 SL
Administrador Unico
- Pino Garrido Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 50, S 8, H SE 89984, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-41
Empresa: TRADE ISBILIA S. XXI SL
Administrador Solidario
- Pino Garrido Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 19, S 8, H SE 42308, I/A 12 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-41
Información de PINO GARRIDO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de PINO GARRIDO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINO GARRIDO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos