PINO MORA ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de PINO MORA ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PINO MORA ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PI-GAR SEVILLA N.50 SL | Apoderado | 04/05/2015 |
VINCULACIONES DE PINO MORA ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINO MORA ANTONIO MANUEL
Empresa: PI-GAR SEVILLA N.50 SL
Apoderado
- Pino Mora Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 52, S 8, H SE 89984, I/A 3 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-41
Empresa: TRADE ISBILIA S. XXI SL
Administrador Solidario
- Pino Garrido Jose Carlos
- Pino Mora Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4724 , F 4, S 8, H SE 42308, I/A 17 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: PINO GESTION Y ASESORAMIENTO SL
Administrador Solidario
- Pino Mora Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 206, S 8, H SE 43248, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: VIAJES PINO SA
Administrador Unico
- Pino Mora Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203, L 1, F 85, S 8, H SE 26479, I/A 6 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41
Información de PINO MORA ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de PINO MORA ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINO MORA ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos