PINO GARRIDO MANUEL
Informe ejecutivo de PINO GARRIDO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINO GARRIDO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTERSEQUO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 12/06/2018 | |
PINO GESTION Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Solidario | 27/01/2014 | |
VIAJES PINO SA | Administrador Unico | 24/11/2009 |
VINCULACIONES DE PINO GARRIDO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINO GARRIDO MANUEL
Empresa: VIAJES PINO SA
Administrador Unico
- Pino Garrido Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203, L 1, F 85, S 8, H SE 26479, I/A 8 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-41
Administrador Unico
- Pino Garrido Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6563 , F 186, S 8, H SE118126, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-41
Empresa: VIAJES PINO SA
Administrador Unico
- Pino Garrido Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203, L 1, F 85, S 8, H SE 26479, I/A 7 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Empresa: PINO GESTION Y ASESORAMIENTO SL
Administrador Solidario
- Pino Garrido Jose Carlos
- Pino Garrido Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 206, S 8, H SE 43248, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: VIAJES PINO SA
Administrador Unico
- Pino Garrido Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203, L 1, F 85, S 8, H SE 26479, I/A 6 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41
Información de PINO GARRIDO MANUEL
Mostramos los datos de PINO GARRIDO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINO GARRIDO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos