PICAZO ABAD CONSTANCIO
Informe ejecutivo de PICAZO ABAD CONSTANCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE PICAZO ABAD CONSTANCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICORP VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 23/12/2013 | 02/03/2017 |
CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 03/07/2012 | 31/01/2017 |
SANTA LUCIA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE | Consejero | 05/01/2009 | 16/01/2017 |
PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 13/02/2012 | 11/01/2017 |
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 21/11/2016 | |
AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2016 | |
SANTA LUCIA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE | Apoderado | 07/01/2009 | 01/08/2016 |
ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 10/02/2014 | 22/01/2015 |
ASEGURADORA VALENCIANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 22/05/2013 | |
AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL | Consejero | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE PICAZO ABAD CONSTANCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICAZO ABAD CONSTANCIO
Consejero
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 206, S 8, H MA 5497, I/A 160 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-29
Consejero
- Picazo Abad Constancio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 179, S 8, H LE 12311, I/A 149 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-24
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Consejero
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32097 , F 101, S 8, H M 472729, I/A 71 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA
Consejero
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17597 , F 76, S 8, H M 7934, I/A 216 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Apoderado
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35015 , F 78, S 8, H M 783, I/A 295 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Apoderado
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32097 , F 100, S 8, H M 472729, I/A 66 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 145, S 8, H M 312632, I/A 67 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Consejero
- FC 40 SPV INTERNATIONAL SL
- Izquierdo Saugar Ignacio
- Mathew Stewart Neil
- Picazo Abad Constancio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 27, S 8, H C 6245, I/A 160 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-15
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Consejero
- Caturla Vicente Jose
- Gallardo Sanchez Antonio
- Izquierdo Saugar Jose Ignacio
- Monton Del Pozo Alberto
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 224, S 8, H M 472729, I/A 42 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Consejero
- Picazo Abad Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 19, S 8, H C 6245, I/A 138 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-15
VER MAS ACTOS
Información de PICAZO ABAD CONSTANCIO
Mostramos los datos de PICAZO ABAD CONSTANCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICAZO ABAD CONSTANCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos