MATHEW STEWART NEIL
Informe ejecutivo de MATHEW STEWART NEIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATHEW STEWART NEIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 27/05/2014 | 03/11/2017 |
ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 23/04/2014 | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE MATHEW STEWART NEIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATHEW STEWART NEIL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 183, S 8, H LE 12311, I/A 163 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-24
Consejero
- FC 40 SPV INTERNATIONAL SL
- Izquierdo Saugar Ignacio
- Mathew Stewart Neil
- Picazo Abad Constancio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 27, S 8, H C 6245, I/A 160 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-15
Consejero
- Mathew Stewart Neil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 56, S 8, H LE 12311, I/A 117 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-24
Consejero
- Mathew Stewart Neil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 23, S 8, H C 6245, I/A 149 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-15
Información de MATHEW STEWART NEIL
Mostramos los datos de MATHEW STEWART NEIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATHEW STEWART NEIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos