AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Fuente de la Mora, 9
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL
CIF B83404491
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Página Web www.aviva.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Aviva Europe Se
VINCULACIONES DE AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aviva Europe Se | Socio Unico | 07/06/2017 | 28/08/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 18/01/2010 | 28/08/2018 |
Izquierdo Saugar Ignacio | Liquidador | 29/01/2018 | 28/08/2018 |
Otero Araujo Alfredo | Apoderado | 01/08/2016 | 28/08/2018 |
Perez Fernandez-huergo Carmen Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2009 | 28/08/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/06/2012 | 28/08/2018 |
Campayo Carrasco Maria Paz | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2018 | |
Fernandez Herrero Angel | Apoderado | 10/04/2017 | 31/01/2018 |
Garcia Medina Beatriz Carolina | Apoderado | 10/04/2017 | 31/01/2018 |
Monton Del Pozo Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 149, S 8, H M 312632, I/A 82 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 149, S 8, H M 312632, I/A 82 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 149, S 8, H M 312632, I/A 81 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 148, S 8, H M 312632, I/A 80 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 148, S 8, H M 312632, I/A 80 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 148, S 8, H M 312632, I/A 80 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 148, S 8, H M 312632, I/A 79 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 148, S 8, H M 312632, I/A 78 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 147, S 8, H M 312632, I/A 77 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 147, S 8, H M 312632, I/A 76 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28