TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN
Informe ejecutivo de TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTALUCIA JUBILACION EPSV INDIVIDUAL | Sec.J.G.P.V | 21/12/2017 | |
SANTALUCIA JUBILACION EPSV INDIVIDUAL | Miem.J.G.P.V | 21/12/2017 | |
SANTA LUCIA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE | Secretario No Consejero | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN
Empresa: PLUS ULTRA EPSV
Miem.J.G.P.V
- Acha Iriarte Gabriel
- Acha Yriarte Gabriel
- Bujanda Castillo Alfonso
- Bujanda Castillo Alfonso
- Cadierno Allende Santiago
- Etxeberria Mendibe Koldo
- Goitia Alegria Estibaliz
- Intxausti Iturbe Jose Maria
- Lopez Garcia Javier
- Lopez Garcia Javier
- Lopez Garcia Javier Alberto
- Totorika Aguirre Maialen
- Vonderschmidt Cortes Enrique
Sec.J.G.P.V
- Bujanda Castillo Alfonso
- Bujanda Castillo Alfonso
- Totorika Aguirre Maialen
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 176, S 8, H BI 33401, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
Empresa: PLUS ULTRA EPSV
Miem.J.G.P.V
- Acha Iriarte Gabriel
- Bujanda Castillo Alfonso
- Cadierno Allende Santiago
- Etxeberria Mendibe Koldo
- Gimeno San-gil Antonio
- Goitia Alegria Estibaliz
- Iñarra Sanzberro Patxi
- Intxausti Iturbe Jose Maria
- Lopez Garcia Javier
- Losada Garcia Fernando
- Moral Perez Ivan
- Moral Perez Ivan
- Sampedro Norzagaray Maria
- Silvela Cienfuegos Jovellanos Francisco
- Totorika Aguirre Maialen
- Velasco Del Campo Nuria
- Vonderschmidt Cortes Enrique
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Bujanda Castillo Alfonso
- Gimeno San-gil Antonio
- Totorika Aguirre Maialen
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 176, S 8, H BI 33401, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
Empresa: PLUS ULTRA EPSV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 176, S 8, H BI 33401, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
Empresa: AVIVA GRUPO CORPORATIVO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34786 , F 147, S 8, H M 312632, I/A 77 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 129, S 8, H M 472729, I/A 20 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Secretario
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 9, S 8, H C 6245, I/A 105 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-15
Secretario
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 9, S 8, H C 6245, I/A 103 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-15
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Consejero
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 128, S 8, H M 472729, I/A 18 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Secretario No Consejero
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 43, S 8, H LE 12311, I/A 79 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-24
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Secretario
- Totorika Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 128, S 8, H M 472729, I/A 15 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
VER MAS ACTOS
Información de TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN
Mostramos los datos de TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOTORIKA AGUIRRE MAIALEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos