PETROVA ALENA
Informe ejecutivo de PETROVA ALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETROVA ALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 04/10/2021 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 15/03/2019 | 17/07/2020 |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 21/05/2020 | 17/07/2020 |
VINCULACIONES DE PETROVA ALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETROVA ALENA
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 33, S 8, H M 8455, I/A 420 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Choucair Hana
- Gruber Zuzana
- Petrova Alena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 22, S 8, H M 8455, I/A 397 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 20, S 8, H M 8455, I/A 393 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Choucair Hana
- Durlinova Dominika
- Petrova Alena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 8, S 8, H M 8455, I/A 368 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Información de PETROVA ALENA
Mostramos los datos de PETROVA ALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETROVA ALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos