DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI
Informe ejecutivo de DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 17/07/2020 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 21/05/2020 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 22/06/2016 |
VINCULACIONES DE DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Consejero
- Cavill De Zavaley Amanda Jocelyn
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
Presidente
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 37, S 8, H M 8455, I/A 428 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Consejero
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
- Perez Jaraiz Juan Jesus
Presidente
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 32, S 8, H M 8455, I/A 417 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Burketova Lenka
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
- Durlinova Dominika
- Koreckova Petra
- Kovar Petr
- Naletova Anastasia
- Perez Jaraiz Juan Jesus
- Sergeev Vladimir
- Sergeeva Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 23, S 8, H M 8455, I/A 398 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Choucair Hana
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
- Durlinova Dominika
- Gruber Zuzana
- Koreckova Petra
- Kovar Petr
- Perez Jaraiz Juan Jesus
- Petrova Alena
- Sergeev Vladimir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 20, S 8, H M 8455, I/A 393 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Borislavova Gritsik Vyara
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
- Drahosova Petra
- Dvorak Jan
- Farkacova Zuzana
- Perez Jaraiz Juan Jesus
- Rampirova Nikota
- Sebkova Katerina
- Simice Jakub
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31431 , F 208, S 8, H M 8455, I/A 321 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Consejero
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
Presidente
- De Bernardis Rocco Francesco Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31431 , F 203, S 8, H M 8455, I/A 315 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Información de DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI
Mostramos los datos de DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BERNARDIS ROCCO FRANCESCO GIOVANNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos