DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES
Informe ejecutivo de DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JANSSEN CILAG SA | Apoderado | 10/12/2018 | 24/01/2022 |
JANSSEN CILAG SA | Apoderado | 24/01/2022 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Apoderado Solidario | 23/04/2019 | 05/11/2021 |
MCNEIL IBERICA SL | Apoderado Solidario | 25/10/2018 | 25/10/2021 |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 25/09/2018 | 04/10/2021 |
JANSSEN CILAG SA | Apoderado | 23/10/2015 | 10/12/2018 |
JANSSEN CILAG SA | Apoderado | 22/06/2015 | 23/10/2015 |
VINCULACIONES DE DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES
Empresa: JANSSEN CILAG SA
Apoderado
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
- Vazquez De Marcos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39637 , F 206, S 8, H M 41657, I/A 180 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: JJ SURGICAL VISION SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
- Vazquez De Marcos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 107, S 8, H M 300360, I/A 103 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: MCNEIL IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
- Vazquez De Marcos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 180, S 8, H M 79096, I/A 113 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 33, S 8, H M 8455, I/A 420 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: JJ SURGICAL VISION SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37048 , F 105, S 8, H M 300360, I/A 72 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: JANSSEN CILAG SA
Apoderado
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30592 , F 216, S 8, H M 41657, I/A 126 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: JANSSEN CILAG SA
Apoderado
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30592 , F 216, S 8, H M 41657, I/A 126 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: MCNEIL IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27108 , F 219, S 8, H M 79096, I/A 85 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31431 , F 225, S 8, H M 8455, I/A 347 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: JANSSEN CILAG SA
Apoderado
- Diaz Barriga Rosalia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30592 , F 208, S 8, H M 41657, I/A 108 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES
Mostramos los datos de DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BARRIGA ROSALIA REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos